Le P. Anacleto Pires est né à Afaloicai, Baguai, près de Baucau, le 20 août 1967. Après avoir terminé ses études supérieures à l'institut ASALES de Fatumaca, il a été admis au noviciat le 13 juin 1991 et a émis sa première profession salésienne le 13 juin 1992.
De 1992 à 1995, il a été envoyé pour poursuivre sa formation et ses études philosophiques à l'institut philosophique « Driyakara » à Jakarta, en Indonésie. De retour au Timor Oriental, de 1995 à 1997, il a été nommé assistant des novices et, une fois la période de stage terminée, il a été envoyé à Parañaque, aux Philippines, pour poursuivre sa formation théologique de 1997 à 2001.
Il a prononcé ses vœux perpétuels le 24 mars 2000 à Parañaque, il a été ordonné diacre exactement un an plus tard dans la même localité, et le 8 décembre 2001, également à Parañaque, il a été ordonné prêtre.
De 2002 à 2008, il a été nommé responsable de l'institut ASALES à Fatumaca. Il a ensuite été Directeur de la communauté de Los Palos de 2008 à 2013, assumant en même temps les fonctions de vicaire paroissial et de responsable des pré-novices. De 2013 à 2015, il a été envoyé étudier en Italie, à l'Université Pontificale Salésienne (UPS) de Rome, où il s’est spécialisé dans la Spiritualité Salésienne.
À son retour dans son Pays natal, il a été nommé Maître des Novices et il a occupé ce poste de 2015 à 2021, année où il a été choisi comme Directeur du Post-noviciat des Comores, à Dili.
Pour la Vice-province TLS, il a été Délégué pour les Vocations de 2006 à 2014, et il est membre du Conseil depuis 2019.